- Accueil
- Historique
- Championships
- WWE Championship
WWE Championship
Champion Actuel : Cody Rhodes (03 Août 2024-...)
2020-2030
- Roman Reigns (05 Août 2023 - 03 Août 2024) - 364 Jours (Plus long règne)
- Drew McIntyre (02 Avril 2023 - 05 Août 2023) - 125 Jours
- Finn Bàlor (03 Septembre 2022 - 26 Novembre 2022, 23 Janvier 2023 - 02 Avril 2023) - 153 Jours
- Brock Lesnar (04 Juillet 2022 - 03 Septembre 2022) - 61 Jours
- Mace (17 Juin 2022 - 04 Juillet 2022) - 17 Jours
- Kevin Owens (08 Mai 2022 - 17 Juin 2022) - 40 Jours
- Roman Reigns (20 Juin 2021 - 08 Mai 2022) - 322 Jours (Plus long règne)
- Apollo Crews (16 Mai 2021 - 20 Juin 2021) - 35 Jours
- Roman Reigns (20 Décembre 2020 - 16 Mai 2021) - 147 Jours
- "The Fiend" Bray Wyatt (7 Septembre - 20 Décembre 2020) - 104 Jours
- Baron Corbin (30 Août 2020 - 7 Septembre 2020) - 8 Jours
- Roman Reigns (14 Juin 2020 - 30 Août 2020) - 77 Jours
- Goldberg (10 Mai 2020 - 14 Juin 2020) - 35 Jours
- Roman Reigns (26 Janvier 2020 - 10 Mai 2020) - 105 Jours
- Samoa Joe (31 Octobre 2019 - 26 Janvier 2020) - 87 Jours
2010-2020
- Brock Lesnar (4 Octobre 2019 - 31 Octobre 2019) - 27 Jours
- Samoa Joe (7 Juin 2019 - 4 Octobre 2019) - 119 Jours
- Mustafa Ali (07 Avril 2019 - 07 Juin 2019) - 61 Jours
- Finn Balor (16 Septembre 2018 - 07 Avril 2019) - 203 Jours
- Jinder Mahal (27 Juin 2018 - 16 Septembre 2018) - 91 Jours
- Roman Reigns (06 Mai 2018 - 27 Juin 2018) - 52 Jours
- Kurt Angle (28 Janvier 2018 - 06 Mai 2018) - 98 Jours
- John Cena (07 Janvier 2018 - 28 Janvier 2018) - 21 Jours
- Kurt Angle (17 Décembre 2017 - 07 Janvier 2018) - 21 Jours
- John Cena (18 Juillet 2017 - 17 Décembre 2017) - 152 Jours
- Enzo Amore (18 Juin 2017 - 18 Juillet 2017) - 30 Jours
- Tyson Kidd (02 Avril 2017 - 18 Juin 2017) - 77 Jours
- Roman Reigns (29 Janvier 2017 - 02 Avril 2017) - 63 Jours
- Kane (04 Décembre 2016 - 29 Janvier 2017) - 56 Jours
- Roman Reigns (20 Novembre 2016 - 4 Décembre 2016) - 14 Jours
- Bray Wyatt (25 Septembre 2016 - 20 Novembre 2016) - 56 Jours
- Vacant
- The Undertaker (22 Mai 2016 - 25 Juillet 2016) - 64 Jours
- The Rock (29 Mars 2016 - 22 Mai 2016) - 54 Jours
- Triple H (21 Février 2016 - 29 Mars 2016) - 37 Jours
- Sheamus (13 Décembre 2015 - 21 Février 2016) - 75 Jours
- Daniel Bryan (27 Septembre 2015 - 13 Décembre 2015) - 77 Jours
- Randy Orton (30 Août 2015 - 27 Septembre 2015) - 28 Jours
- Mark Henry (06 Juillet 2015 - 30 Août 2015) - 55 Jours
- John Cena (14 Juin 2015 - 06 Juillet 2015) - 22 Jours
- Randy Orton (31 Mai 2015 - 14 Juin 2015) - 14 Jours
- John Cena (26 Avril 2015 - 31 Mai 2015) - 35 Jours
2000-2010
- Triple H (19 Décembre 2010-...)
- Edge (29 Novembre 2010 - 19 Décembre 2010) - 20 Jours
- John Cena (26 Octobre 2010 - 29 Novembre 2010) - 34 Jours
- Mark Henry (20 Mai 2007-...)
- John Cena (01 Janvier 2007 - 20 Mai 2007) - 139 Jours
1990-2000
Ajouter un commentaire